KRS 0000147008
NIP1132404522
REGON01543544000000
Nazwa"ROBERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROBERT
Data rejestracji 13 sty 2003 (22 lata temu) 13 sty 2003
Data usunięcia 02 mar 2022 02 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NADRZECZNA, 16, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5262A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNATUAN HOANG QUOC
Wspólnik
2003-01-13
2022-03-02
82 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 41.000,00 ZŁ
NGOC NGUYEN THI BICH
Wspólnik
2003-01-13
2022-03-02
78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39 000 ZŁ
HOA LE THI KIM
Wspólnik
2003-01-13
2004-08-24
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 ZŁ.
DUNG NGUYEN THI
Wspólnik
2003-01-13
2004-08-24
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ.
HANG DANG THI THU
Wspólnik
2003-01-13
2004-08-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ.
HUNG LE NGUYEN
Wspólnik
2003-01-13
2004-08-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ.
KHANG VU THI NOWAK
Wspólnik
2003-01-13
2004-08-24
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 ZŁ.
TUAN NGUYEN BA ANH
Wspólnik
2003-01-13
2004-08-24
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TUAN HOANG QUOC
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-24
2004-08-24
TUAN HOANG QUOC
PREZES ZARZĄDU
2004-08-24
2022-03-02
DUNG NGUYEN THI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-13
2004-08-24
HANG DANG THI THU
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-13
2004-08-24
VACH HA THI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-24
2004-08-24
HOA LE THI KIM
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-24
2004-08-24
NGOC NGUYEN THI BICH
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-24
2022-03-02
HUNG LE NGUYEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-13
2004-08-24
2003-01-13
2004-08-24
SZASERÓW, 137, WARSZAWA, 04-363, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie