KRS 0000146880
NIP1132289883
REGON01722313200000
NazwaPOLSKIE PARKOMETRY "SAVITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSKIE PARKOMETRY "SAVITOR"
Data rejestracji 14 sty 2003 (22 lata temu) 14 sty 2003
Data usunięcia 24 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĄBROWIECKA, 8, WARSZAWA, 03-932, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #329 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAELŻBIETA JURKOWSKA
Wspólnik
2003-01-14
2009-04-10
25 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
ROMAN PIOTR PRZYTARSKI
Wspólnik
2003-01-14
2005-07-25
50 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
MIKHAIL FEDOTOV
Wspólnik
2003-01-14
2009-04-10
25 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
KONRAD TOMASZ ORLIKOWSKI
Wspólnik
2005-07-25
2011-01-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
JAN JAKUB WIATRZYK
Wspólnik
2011-01-28
2018-07-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
MIKHAIL FEDOTOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-14
2009-04-10
ELŻBIETA JURKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-14
2011-01-28
ROMAN PIOTR PRZYTARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-14
2005-07-25
KONRAD TOMASZ ORLIKOWSKI
CZŁONEK ZARZADU
2005-07-25
2011-01-28
MARIA MAGDALENA ORLIKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2009-04-10
2011-01-28
JAN JAKUB WIATRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-28
2018-07-24
2003-01-14
2009-04-10
ZAKŁAD PRODUKCJI KAS PANCERNYCH "SEJF-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-14
2009-04-10
WĄCHOCKA, 4A, WARSZAWA, 03-934, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie