KRS 0000146643
NIP1230917435
REGON01640687600000
NazwaMADLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMADLUX
Data rejestracji 29 sty 2003 (22 lata temu) 29 sty 2003
Data usunięcia 19 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PODSKARBIŃSKA, 32/34, WARSZAWA, 03-829, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGOPIOTR RAFAŁ KANTORSKI
Wspólnik
2003-01-29
2006-05-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ
MARIAN OKOŃ
Wspólnik
2003-01-29
2006-05-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ
LUDWIK JÓZEF MADANOWSKI
Wspólnik
2003-01-29
2018-10-19
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000,00 ZŁ
MONIKA MARIA MADANOWSKA PIETRZAK
Wspólnik
2003-01-29
2018-10-19
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000,00 ZŁ
MONIKA MARIA MADANOWSKA PIETRZAK
Likwidator
2017-10-16
2018-10-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU-SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU-ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
LUDWIK JÓZEF MADANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-29
2009-04-07
LUDWIK JÓZEF MADANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-07
2017-10-16
MONIKA MARIA MADANOWSKA PIETRZAK
PREZES ZARZĄDU
2009-04-07
2017-10-16
2003-01-29
2009-12-07
"LUXMAT-ELEKTRONIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-12-07
2017-10-16
"MADLUX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-29
2009-12-07
58, KAROLINA, 05-530, GÓRA KALWARIA, POLSKA
2009-12-07
2014-01-22
GROCHOWSKA, 306/310, WARSZAWA, 03-840, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie