KRS 0000146612
REGON81055076500000
Nazwa"PEBEO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPEBEO
Data rejestracji 13 sty 2003 (22 lata temu) 13 sty 2003
Data usunięcia 23 mar 2010 23 mar 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOHATERÓW WARSZAWY, 103, NOWOGARD, 72-200, NOWOGARD, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 176000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIKRZYSZTOF FILIP
Wspólnik
2003-01-13
2010-03-23
802 (OSIEMSET DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 40100,00 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH
ELŻBIETA BALUŚ
Wspólnik
2003-01-13
2010-03-23
586 (PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29300,00 (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA) ZŁOTYCH
JOANNA STECZEK
Wspólnik
2003-01-13
2010-03-23
441 (CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22050,00 (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
LUCYNA WARIAN
Prokurent
2003-01-13
2006-08-08
JEDNOOSOBOWA
MICHAŁ ŁAZARZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2010-03-23
JANUSZ IZMAJŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2010-03-23
JÓZEF ZWIERZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2010-03-23
ELŻBIETA BALUŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2010-03-23
ŁECZEK CEDRO
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2010-03-23
PAWEŁ BUDZOWSKI
Powiernik
2005-11-29
2010-03-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU, PREZES BEZ OGRANICZEŃ LUB W JEGO IMIENIU PROKURENT, - W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW - PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNA Z TYCH OSÓB DZIAŁAJĄCA Z PROKURENTEM.
MARIAN JEŻ
PREZES ZARZĄDU
2003-01-13
2010-03-23
BOGUMIŁA BACZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-13
2010-03-23
2003-01-13
2010-03-23
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-13
2010-03-23
"PEBEO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-13
2010-03-23
BOHATERÓW WARSZAWY, 103, NOWOGARD, 72-200, NOWOGARD, POLSKA
2003-01-13
2010-03-23
4534Z - USŁUGI BUDOWLANE I REMONTOWE
2003-01-13
2010-03-23
2661A - PRODUKCJA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2003-01-13
2010-03-23
5153B - HANDEL MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI
2003-01-13
2010-03-23
5147Z - HANDEL ARTYKUŁAMI WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ
2003-01-13
2010-03-23
6024B - USŁUGI TRANSPORTOWE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie