KRS 0000146569
NIP7990003951
REGON00034647700000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DRZEWICY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DRZEWICY
Data rejestracji 23 sty 2003 (22 lata temu) 23 sty 2003
Data usunięcia 16 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KILIŃSKIEGO, 4, DRZEWICA, 26-340, DRZEWICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMARIA RAMUS
Likwidator
2011-10-14
2013-12-16
LEOKADIA KLATA
Likwidator
2011-10-14
2013-12-16
ŁUKASZ MATYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-23
2006-11-30
KAZIMIERZ TOMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-23
2006-11-30
ANTONI TĘPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-23
2006-11-30
STANISŁAW BABIS
Członek Organu Nadzoru
2003-01-23
2006-11-30
BOLESŁAW MĄDRY
Członek Organu Nadzoru
2003-01-23
2006-11-30
JANINA BOGUSZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-23
2006-11-30
KRYSTYNA KORNATA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-23
2005-02-14
STEFAN PIETRUCHA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-30
2010-07-30
KRYSTYNA OWCZARSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-07-30
2013-12-16
MARIA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-30
2013-12-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
JÓZEF MIĄZEK
PREZES ZARZĄDU
2003-01-23
2005-02-14
NATALIA JARZĄBEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-23
2005-02-14
NATALIA JARZĄBEK
PREZES ZARZĄDU
2005-02-14
2007-05-24
WŁADYSŁAW GAPYS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-23
2005-02-14
KRYSTYNA KORNATA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-14
2007-05-24
JERZY KLATA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-14
2011-10-14
MARIA RAMUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-24
2011-10-14
LEOKADIA KLATA
PREZES ZARZĄDU
2007-05-24
2011-10-14
2003-01-23
2011-10-14
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DRZEWICY
2003-01-23
2013-04-16
KOLEJOWA, 6, DRZEWICA, 26-340, DRZEWICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie