KRS 0000146540
NIP7251850308
REGON47309536200000
Nazwa"BRICOSTORE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBRICOSTORE
Data rejestracji 14 lut 2003 (22 lata temu) 14 lut 2003
Data usunięcia 02 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁYŻWIARSKA, 19, ŁÓDŹ, 94-124, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7251850308
data rejestracji 13 sty 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #1396Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKDARIUSZ KRZYSZTOF BOCHEŃSKI
Beneficjent
DARIUSZ KRZYSZTOF BOCHEŃSKI
reprezentant
Wspólnik
2003-02-14
2004-02-19
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE)
47173658400000
GUILLAUME JEAN SIEDLECKY
Wspólnik
2003-02-14
2004-02-19
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.500 ZŁ (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET)
DARIUSZ BOCHEŃSKI
Wspólnik
2003-02-14
2021-11-02
49 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 ZŁ
BARTOSZ TUPALSKI
Wspólnik
2003-02-14
2003-08-19
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
RICHARD SIEDLECKY
Wspólnik
2004-02-19
2009-09-10
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.000,00 ZŁ.
DARIUSZ BOCHEŃSKI
Likwidator
2021-04-08
2021-11-02
DARIUSZ KRZYSZTOF BOCHEŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DARIUSZ BOCHEŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-14
2021-04-08
GUILLAUME JEAN SIEDLECKY
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-14
2008-11-03
BARTOSZ TUPALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-14
2003-08-19
2003-02-14
2021-04-08
"BRICOSTORE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-14
2010-08-12
PIŁSUDSKIEGO, 12, ŁÓDŹ, 90-051, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie