KRS 0000146453
NIP6762235756
REGON35667989800000
NazwaREPUBLIKA KAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREPUBLIKA KAWY
Data rejestracji 13 sty 2003 (22 lata temu) 13 sty 2003
Data usunięcia 05 mar 2018 05 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚW. KRZYŻA, 10, KRAKÓW, 31-028, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIANNA AGNIESZKA KOZIEŁ
Likwidator
2015-03-19
2018-03-05
ZOFIA AGNIESZKA ZDANOWSKA MIROSZEWSKA
Likwidator
2015-03-19
2018-03-05
KAMIL MICHAŁ KLINOWSKI
Wspólnik
2003-01-13
2006-12-01
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ
IWONA KRYSTYNA GUZIK
Wspólnik
2003-01-13
2006-12-01
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ
KINGA KAŁAFUT
Wspólnik
2005-01-28
2006-12-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ZOFIA AGNIESZKA ZDANOWSKA MIROSZEWSKA
Wspólnik
2006-12-01
2018-03-05
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANNA AGNIESZKA KOZIEŁ
Wspólnik
2006-12-01
2018-03-05
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KAMIL MICHAŁ KLINOWSKI
Prokurent
2003-01-13
2006-12-01
SAMOISTNA
ROBERT JAN KOZIEŁ
Prokurent
2006-12-01
2015-03-19
ODDZIELNA
BOGDAN MIECZYSŁAW MIROSZEWSKI
Prokurent
2006-12-01
2015-03-19
ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
IWONA KRYSTYNA GUZIK
PREZES ZARZĄDU
2003-01-13
2006-12-01
ZOFIA AGNIESZKA ZDANOWSKA MIROSZEWSKA
PREZES
2006-12-01
2015-03-19
ANNA AGNIESZKA KOZIEŁ
WICEPREZES
2006-12-01
2015-03-19
2003-01-13
2015-03-19
REPUBLIKA KAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-13
2003-04-04
ŚW. ANNY, 7, KRAKÓW, 31 - 008, KRAKÓW, POLSKA
2003-04-04
2009-10-06
BRACKA, 4, KRAKÓW, 31-005, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie