KRS 0000146380
NIP5922025235
REGON19280542400000
Nazwa"STALOGRÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTALOGRÓD
Data rejestracji 30 sty 2003 (22 lata temu) 30 sty 2003
Data usunięcia 20 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 2, WIRTY, 83-224, BORZECHOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHTOMASZ ANDRZEJ MISZEWSKI
Wspólnik
2003-01-30
2010-11-30
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁ
PAWEŁ ARKADIUSZ OLCHAWA
Wspólnik
2003-01-30
2010-11-30
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁ
TOMASZ JERZY GRABOWSKI
Wspólnik
2003-01-30
2010-11-30
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ
MAREK STANISŁAW URBAN
Wspólnik
2010-11-30
2013-07-11
50 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
NORBERT RYSZARD GRATYS
Wspólnik
2010-11-30
2017-01-20
100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
TOMASZ ANDRZEJ MISZEWSKI
Likwidator
2007-02-08
2010-11-30
NORBERT RYSZARD GRATYS
Likwidator
2013-07-11
2017-01-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
PAWEŁ ARKADIUSZ OLCHAWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-30
2007-02-08
TOMASZ JERZY GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-30
2007-02-08
TOMASZ ANDRZEJ MISZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-30
2007-02-08
NORBERT RYSZARD GRATYS
PREZES ZARZĄDU
2010-11-30
2013-07-11
2003-01-30
2007-02-08
"STALKON-MOSTOSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-02-08
2010-11-30
"STALKON-MOSTOSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2010-11-30
2013-07-11
"STALOGRÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-30
2013-07-11
KWIATOWA, 10, OSIEK, 83-221, OSIEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie