KRS 0000146339
REGON00045834800000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SKĘPEM W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W SKĘPEM
Data rejestracji 20 sty 2003 (22 lata temu) 20 sty 2003
Data usunięcia 09 mar 2004 09 mar 2004
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SPÓŁDZIELCZA, 3, SKĘPE, 87-630, SKĘPE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓWROMAN URBAŃSKI
Likwidator
2003-02-03
2004-03-09
ARTUR MAREK DYWICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2004-03-09
JAN ŻURAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2004-03-09
WIESŁAW MIERZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2004-03-09
BOLESŁAW ORZECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2004-03-09
JANINA FERENS
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2004-03-09
JADWIGA CHYLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2004-03-09
WŁADYSŁAW REDECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2004-03-09
FERDYNAND RUSZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2004-03-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA ZA SPOŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA
HANNA MARIA REJMER
PREZES
2003-01-20
2003-02-03
HELENA PACZKOWSKA GAŁKOWSKA
CZŁONEK
2003-01-20
2003-02-03
2003-01-20
2003-02-03
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SKĘPEM
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie