KRS 0000146297
NIP5530005999
REGON07002095600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W ŻYWCU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRANSPORTU WIEJSKIEGO W ŻYWCU
Data rejestracji 16 sty 2003 (22 lata temu) 16 sty 2003
Data usunięcia 30 maj 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres FABRYCZNA, 4, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMITADEUSZ KUBICA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-16
2012-05-30
KRZYSZTOF WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2008-07-25
2012-05-30
CZESŁAW MICOREK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-16
2012-05-30
HENRYK GÓRNY
Członek Organu Nadzoru
2003-01-16
2008-07-25
CZESŁAW KONIOR
Członek Organu Nadzoru
2003-01-16
2012-05-30
ANTONI PAWLUS
Członek Organu Nadzoru
2003-01-16
2012-05-30
STANISŁAW DZIEDZIC
Likwidator
2010-11-18
2012-05-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
STANISŁAW DZIEDZIC
PREZES ZARZĄDU
2003-01-16
2010-11-18
JAN BIENIEK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-01-16
2010-11-18
BARBARA KOZIEŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-16
2010-11-18
2003-01-16
2010-11-18
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W ŻYWCU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie