KRS 0000146276
NIP5732515829
REGON15208181600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU DROGOWEGO "SEBA-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU DROGOWEGO "SEBA-TRANS"
Data rejestracji 08 sty 2003 (22 lata temu) 08 sty 2003
Data usunięcia 03 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WRĘCZYCKA, 11 A, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCHPIOTR JÓZEF LANGIER
Wspólnik
2003-01-08
2004-07-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
TATSIANA SAVITSKAYA
Wspólnik
2004-07-05
2005-12-30
100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
MARIUSZ WOCHAL
Wspólnik
2005-12-30
2006-04-13
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PAWEŁ MICHAŁ MALINIAK
Wspólnik
2006-04-13
2009-10-12
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
SEBASTIAN BIELAS
Wspólnik
2009-10-12
2013-07-01
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
BARTOSZ PIEKACZ
Wspólnik
2011-10-28
2015-10-15
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
JACEK MARIAN PIEKACZ
Wspólnik
2013-07-01
2015-10-15
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
ŁUKASZ KWIATKOWSKI
Wspólnik
2015-10-15
2019-06-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
PIOTR POGORZELSKI
Prokurent
2003-10-28
2005-12-30
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE.
SEBASTIAN BIELAS
PREZES ZARZĄDU
2009-10-12
2012-08-30
ROMAN ADAM SUSKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-08-30
2014-01-23
JACEK MARIAN PIEKACZ
PREZES ZARZĄDU
2014-01-23
2015-10-15
PIOTR JÓZEF LANGIER
PREZES ZARZĄDU
2003-01-08
2003-07-11
JÓZEF WALO
PREZES ZARZĄDU
2003-07-11
2004-07-05
TATSIANA SAVITSKAYA
PREZES ZARZĄDU
2004-07-05
2005-12-30
MARIUSZ WOCHAL
PREZES ZARZĄDU
2005-12-30
2006-04-13
PAWEŁ MICHAŁ MALINIAK
PREZES ZARZĄDU
2006-04-13
2009-10-12
2003-01-08
2004-07-05
"LANGIER.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-05
2009-10-12
"EKSPERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-10-12
2011-10-28
"GRUPA PB TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-10-28
2015-10-15
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU DROGOWEGO "SEBA-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-08
2004-07-05
KOPALNIANA, 17, POCZESNA, 42-262, POCZESNA, POLSKA
2004-07-05
2008-01-03
ŚW. ROCHA, 6, BIAŁYSTOK, 15-219, BIAŁYSTOK, POLSKA
2008-01-03
2008-02-29
BIAŁYSTOK, POLSKA
2008-02-29
2009-10-12
OSIEDLE ROBOTNICZE, 18, PLUDRY, 46-375, PLUDRY, POLSKA
2009-10-12
2011-10-28
GŁÓWNA, 5A, RZEKI WIELKIE, 42-270, KŁOMNICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie