KRS 0000146175
REGON63425988500000
Nazwa"ZAKŁAD PROJEKTOWO-WDROŻENIOWY I BUDOWY URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I BUDOWLANEGO TECH-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD PROJEKTOWO-WDROŻENIOWY I BUDOWY URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I BUDOWLANEGO TECH-BUD
Data rejestracji 20 sty 2003 (22 lata temu) 20 sty 2003
Data usunięcia 08 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ZJEDNOCZENIA, 102, ZIELONA GÓRA, 65-021, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAŁUKASZ TOMCZAK
Wspólnik
2003-01-20
2004-06-18
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,- ZŁ.
JACEK JAN MŁYŃSKI
Wspólnik
2003-01-20
2004-06-18
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,- ZŁ.
YURIY KVASHCHENKO
Wspólnik
2004-06-18
2018-11-08
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
ŁUKASZ TOMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-01-20
2004-06-18
RYSZARD JAN STOLAREK
PREZES ZARZĄDU
2004-06-18
2018-11-08
2003-01-20
2004-06-18
"E-SOFTCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-20
2004-06-18
KOSSAKA, 18, POZNAŃ, 60-762, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie