KRS 0000146108
NIP5740006717
REGON00049661000000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W KRZEPICACH
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W KRZEPICACH
Data rejestracji 13 sty 2003 (22 lata temu) 13 sty 2003
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres CZĘSTOCHOWSKA, 27, KRZEPICE, 42-160, KRZEPICE, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 5740006717
data rejestracji 06 lip 1993
status Czynny
88193017672008825000030001
BPSSA II Oddział w Krakowie
ul. Tadeusza Kościuszki 53 30-114 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKAGNIESZKA RADZIOCH
Beneficjent
ANDRZEJ KRZYSZTOF WĄSIŃSKI
Beneficjent
ELŻBIETA ANNA ORŁOWSKA
Beneficjent
AGNIESZKA RADZIOCH
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ KRZYSZTOF WĄSIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
ELŻBIETA ANNA ORŁOWSKA
zgłaszający - członek zarządu
BARBARA WIŚNIEWSKA
Pełnomocnik
2007-10-10
2009-10-13
DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU BANKU W ZAKRESIE: - PODEJMOWANIE DECYZJI O UDZIELANIU KREDYTU DO WYS. 3.000,00 ZŁ, ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA W STOSUNKU DO JEDNEGO PODMIOTU - PODEJMOWANIE DECYZJI PRZYJMOWANIA I WYPŁACANIA LOKAT BEZ OGRANICZEŃ - WYDAWANIE KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH
ELŻBIETA ROSAK
Pełnomocnik
2007-10-10
2018-04-20
PEŁNOMOCNICTWO: I. DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH JEDNOOSOBOWO DO KWOTY 3.000 ZŁ ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA, II. DO PODEJMOWANIA DECYZJI PRZYJMOWANIA I WYPŁACANIA LOKAT, III. DO WYDAWANIA KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH.
HENRYKA GRĄDYS
Pełnomocnik
2007-10-10
2016-02-04
DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU BANKU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE: - ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH DO KWOTY 3.000,00 ZŁ - PODEJMOWANIE DECYZJI JEDNOOSOBOWO O UDZIELANIU KREDYTU DO WYS. 3.000,00 ZŁ, ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA W STOSUNKU DO JEDNEGO PODMIOTU
MARIA MAZUREK
Pełnomocnik
2007-10-10
2022-04-29
1. PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH JEDNOOSOBOWO DO KWOTY 10.000 ZŁ ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA. TRACI MOC PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 5/48/2017 ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZEPICACH Z DNIA 15.12.2017 R. PEŁNOMOCNICTWO NINIEJSZE ZOSTAJE UDZIELONE OD DNIA 25.06.2019 R. DO DNIA ROZWIĄZANIA, WYGAŚNIĘCIA UMOWY O PRACĘ LUB ZMIANY STANOWISKA PRACY PEŁNOMOCNIKA CHYBA, ŻE ZOSTANIE WCZEŚNIEJ ODWOŁANE.
TERESA SOSNA
Pełnomocnik
2007-10-10
2016-09-23
DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU BANKU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE: - ZAWIERANIE UMÓW ZABEZPIECZEŃ
ELŻBIETA ŁOSIK
Pełnomocnik
2007-10-10
2016-02-04
DO SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZEPICACH PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWIĄZYWANIU UMÓW: 1) KREDYTÓW, GWARANCJI BANKOWYCH I INNYCH PORĘCZEŃ BANKOWYCH, UGÓD I POROZUMIEŃ POZASĄDOWYCH USTANAWIANIU PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ NA NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH: A) DO KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZEPICACH WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNIE 2) KART PŁATNICZYCH, 3) RACHUNKÓW BANKOWYCH, 4) W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W WYKONYWANIU PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH, 5) W ZAKRESIE OPERACJI CZEKOWYCH I WEKSLOWYCH, 6) WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM, ZMIANĄ, ROZWIĄZYWANIEM I WYKONYWANIEM UMÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT 1-5 OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE.
WIESŁAWA JĘSIOR
Pełnomocnik
2007-10-10
2018-12-10
PEŁNOMOCNICTWA DO: 1. PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH JEDNOOSOBOWO DO KWOTY 10.000 ZŁ ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA, 2. SKŁADANIA JEDNOOSOBOWO OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZEPICACH W ZAKRESIE ZAWIERANIA, ZMIANY I ROZWIĄZYWANIA UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, W TYM UMÓW O LOKATY TERMINOWE, 3.WYDAWANIA KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH.
BARBARA MATYJA
Pełnomocnik
2007-10-10
2018-12-10
PEŁNOMOCNICTWA DO : 1. PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH: 1) JEDNOOSOBOWO DO KWOTY 10.000 ZŁ. ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA, 2) OD KWOTY 10.001 ZŁ DO KWOTY 50.000 ZŁ ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU/ DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM, 3) W SPRAWIE KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH W OPARCIU O OCENĘ SYTUACJI EKONOMICZNO - FINANSOWEJ W STOSUNKU DO PODMIOTU, KTÓREGO ŁĄCZNE ZAANGAŻOWANIE NIE PRZEKRACZA 100.000 ZŁ WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU/DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM, 2. SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU /DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZEPICACH W ZAKRESIE ZAWIERANIA, ZMIANY I ROZWIĄZYWANIA UMÓW: 1) KREDYTOWYCH, 2) O UDZIELENIE GWARANCJI, 3) PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ, NA NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH: DO KWOTY 50.000 ZŁ ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KRZEPICACH, 4) WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM, ZMIANĄ, ROZWIĄZANIEM I WYKONYWANIEM UMÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT 1- 3 OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE, 3. SKŁADANIA JEDNOOSOBOWO OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZEPICACH W ZAKRESIE ZAWIERANIA, ZMIANY I ROZWIĄZYWANIA UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, W TYM UMÓW O LOKATY TERMINOWE.
ALINA DYSZLEWSKA
Pełnomocnik
2007-10-10
1. DYSPONOWANIA ŚRODKAMI ZGROMADZONYMI NA RACHUNKACH BANKOWYCH W BPS S.A W WARSZAWIE. 2. ZAWIERANIA TRANSAKCJI ZAKUPU I SPRZEDAŻY DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM.
ZENOBIA PILARZ
Pełnomocnik
2007-10-10
2022-04-29
PEŁNOMOCNICTWA DO: 1. SKŁADANIA JEDNOOSOBOWO OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZEPICACH W ZAKRESIE ZAWIERANIA, ZMIANY I ROZWIĄZYWANIA UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, W TYM UMÓW O LOKATY TERMINOWE, 2. DYSPONOWANIE ŚRODKAMI ZGROMADZONYMI NA RACHUNKACH BANKOWYCH W BPS S.A W WARSZAWIE, 3. SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZEPICACH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ BANKU, NIE ZASTRZEŻONYCH DO DECYZJI ZARZĄDU BANKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MAREK KAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2013-08-22
ZBIGNIEW PILŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2017-08-29
JOANNA KLUBA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2017-08-29
JAN SAS
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2005-11-16
PIOTR ŻERDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2009-10-13
ELŻBIETA PIŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-11-16
2017-08-29
GRZEGORZ TADEUSZ KLUBA
Członek Organu Nadzoru
2005-11-16
2009-10-13
ZYGMUNT JAN MROZEK
Członek Organu Nadzoru
2005-11-16
2009-10-13
ALEKSANDER PATRZYK
Członek Organu Nadzoru
2009-10-13
2021-08-31
WIESŁAW MAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-13
2021-08-31
AGNIESZKA RADZIOCH
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU BANKU
ANDRZEJ KRZYSZTOF WĄSIŃSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU BANKU
ELŻBIETA ANNA ORŁOWSKA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU BANKU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST.1 USTAWY PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
ANNA CHYRZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-01-13
2023-03-07
ELŻBIETA ORŁOWSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2003-01-13
2006-08-30
ELŻBIETA ORŁOWSKA
WICEPREZES
2006-08-30
ROMAN KUNERT
ZASTĘPCA PREZESA
2003-01-13
2006-08-30
ROMAN KUNERT
WICEPREZES
2006-08-30
2018-12-10
ANTONI KLUBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-13
2004-03-29
IRENA TROCZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-13
2016-02-04
LUCYNA TRONINA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-13
2004-03-29
DANUTA SAWICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-24
2004-03-29
ANDRZEJ KRZYSZTOF WĄSIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-10
2022-05-02
2003-01-13
2003-04-15
CZĘSTOCHOWA, 27, KRZEPICE, 42-160, KRZEPICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie