KRS 0000146085
REGON00033799800000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KIKOLE
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KIKOLE
Data rejestracji 24 sty 2003 (22 lata temu) 24 sty 2003
Data usunięcia 20 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres TORUŃSKA, 14 A, KIKÓŁ, 87-620, KIKÓŁ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (47)
#5122Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5272Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO #5274Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #1511Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH #1513A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #1561Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #1582Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO #1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKIWONA KRYSTYNA SUMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-24
2011-04-20
HANNA BARBARA NAPIÓRSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-24
2004-11-24
BONIFACY KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-24
2011-04-20
BARBARA OLKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-24
2011-04-20
BOGUSŁAW PAWEŁ WARZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-24
2004-11-24
MAREK MIROSŁAW RUMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-24
2004-11-24
KRYSTYNA JASIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-24
2004-11-24
ROMAN FRANCISZEK ZAKRZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-24
2004-11-24
TADEUSZ KĘPSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-11-24
2011-04-20
JUSTYNA BARBARA RADLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-24
2011-04-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
LESZEK BENEDYKT SZYCHULSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-24
2011-04-20
JADWIGA OPUSZYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-24
2011-04-20
MAŁGORZATA CICHOCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-24
2005-01-07
HANNA MARIA KRETKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-07
2011-04-20
2003-01-24
2005-01-07
PRUSA, 9, KIKÓŁ, 87-620, KIKÓŁ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie