KRS 0000145761
NIP8890001858
REGON00045841400000
NazwaSPÓŁDZIELCZE ZAKŁADY USŁUGOWO-WYTWÓRCZE KÓŁEK ROLNICZYCH "ROLMECH" W OSIĘCINACH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZE ZAKŁADY USŁUGOWO-WYTWÓRCZE KÓŁEK ROLNICZYCH "ROLMECH" W OSIĘCINACH LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 17 sty 2003 (22 lata temu) 17 sty 2003
Data usunięcia 02 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres TRAUGUTTA, 5, OSIĘCINY, 88-220, OSIĘCINY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8890001858
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #5551Z STOŁÓWKIEDWARD SOŁTYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-17
2020-06-02
PAWEŁ KAZIMIERZ CIESIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-17
2020-06-02
KAZIMIERZ SZYMON ŁADZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-17
2020-06-02
JANUSZ KAWCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-17
2020-06-02
JÓZEF GRZANKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-17
2020-06-02
STEFAN HENRYK NENCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-17
2020-06-02
MARIAN WŁODZIMIERZ PIERNIK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-17
2020-06-02
JACEK TEODOR GRZEGÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-17
2010-07-23
MIROSŁAW KAZIMIERZ WALCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-17
2005-08-11
ROBERT MARCHWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-11
2020-06-02
JACEK CĘDROWSKI
Powiernik
2014-04-15
2020-06-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
STANISŁAW ANDRZEJ BYCZEK
PREZES ZARZĄDU
2003-01-17
2020-06-02
JÓZEF PRZEKWAS
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-01-17
2020-06-02
LIDIA ANNA BANDYSZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-17
2009-04-27
2003-01-17
2014-04-15
SPÓŁDZIELCZE ZAKŁADY USŁUGOWO-WYTWÓRCZE KÓŁEK ROLNICZYCH "ROLMECH" W OSIĘCINACH
2014-04-15
2020-05-18
SPÓŁDZIELCZE ZAKŁADY USŁUGOWO-WYTWÓRCZE KÓŁEK ROLNICZYCH "ROLMECH" W OSIĘCINACH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie