KRS 0000145720
REGON57088929400000
Nazwa"TECHNICS - CHEMIKALS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTECHNICS - CHEMIKALS
Data rejestracji 03 sty 2003 (22 lata temu) 03 sty 2003
Data usunięcia 08 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TUWIMA, 6, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 430000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #45 BUDOWNICTWO #011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #212 PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #55 HOTELE I RESTAURACJEMAREK WŁODARCZYK
Wspólnik
2003-01-03
2018-08-08
860 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 430.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MAREK WŁODARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-01-03
2004-03-01
HENRYK JAN KOSMĘDA
PREZES ZARZĄDU
2004-03-01
2007-11-27
2003-01-03
2003-04-18
KOSSAKA, 110, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
2003-04-18
2004-10-12
KOSSAKA, 94, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie