KRS 0000145596
NIP6731737528
REGON33137015000000
NazwaBIG&OLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIG&OLAND
Data rejestracji 06 sty 2003 (22 lata temu) 06 sty 2003
Data usunięcia 28 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 34, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 62000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5143 SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5144 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5155 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5233 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5244 SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5245 SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIMARIUSZ WITKOWSKI
Beneficjent
JOLANTA HENRYKA GULBICKA
Beneficjent
MARIUSZ WITKOWSKI
reprezentant
MARIUSZ WITKOWSKI
Likwidator
2019-12-11
2020-09-28
WŁADYSŁAW PASTUSZEK
Powiernik
2006-03-15
2008-06-09
MARZENA AGNIESZKA WITKOWSKA
Wspólnik
2003-01-06
2003-09-22
120 = 60.000,00 ZŁ
JOLANTA HENRYKA GULBICKA
Wspólnik
2003-09-22
2020-09-28
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ
MARIUSZ WITKOWSKI
Beneficjent
LIKWIDATOR
JOLANTA HENRYKA GULBICKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO,A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARZENA AGNIESZKA WITKOWSKA
PREZES SPÓŁKI
2003-01-06
2005-12-02
MARIUSZ WITKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-12-02
2019-12-11
2003-01-06
2006-03-15
"BIG & OLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-03-15
2008-06-09
"BIG & OLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
2003-01-06
2005-06-09
SZCZECIŃSKA, 41, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie