KRS 0000145277
NIP6342316198
REGON27644929800000
NazwaAVIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAVIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 03 sty 2003 (22 lata temu) 03 sty 2003
Data usunięcia 21 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZIĘBIA, 91, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6342316198
data rejestracji 01 mar 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 sie 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIATERESA KUC
Beneficjent
ADAM ALEKSANDER KUC
Beneficjent
TERESA KUC
reprezentant
REMIGIUSZ BOGUSŁAW JAKUBOWSKI
Wspólnik
2003-01-03
2005-06-30
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
DOROTA ANNA ROZMUS JAKUBOWSKA
Wspólnik
2003-01-03
2005-06-30
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
ANDRZEJ JAN KUC
Wspólnik
2005-06-30
2015-08-21
119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119.000ZŁ
ADAM ALEKSANDER KUC
Wspólnik
2015-08-21
2022-10-21
119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 119.000,00 ZŁ
TERESA KUC
Likwidator
2003-01-03
2005-06-30
TERESA KUC
Likwidator
2022-02-18
2022-10-21
TERESA KUC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ADAM ALEKSANDER KUC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
ANDRZEJ JAN KUC
PREZES ZARZĄDU
2005-06-30
2015-08-21
TERESA KUC
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-30
2022-02-18
2003-01-03
2005-06-30
"TELPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-06-30
2022-02-18
AVIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-03
2005-06-30
AL.KORFANTEGO, 9, KATOWICE, 40-005, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie