KRS 0000145143
NIP7811639923
REGON63117762600000
Nazwa"HERON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHERON
Data rejestracji 08 sty 2003 (22 lata temu) 08 sty 2003
Data usunięcia 16 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NADRZECZNA, 7 C, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 322000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5530A RESTAURACJE #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7440Z REKLAMA #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNAHO-YU CHANG
Wspólnik
2003-01-08
2019-04-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 322.000 ZŁ.
KATARZYNA ANNA HAAKMAN
Wspólnik
2003-01-08
2003-06-27
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 164.220 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
HO-YU CHANG
PREZES
2003-01-08
2019-04-16
2003-01-08
2005-02-21
ZIARNISTA, 1, POZNAŃ, 61-625, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie