KRS 0000145130
REGON81252907700000
NazwaPOWSZECHNA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOWSZECHNA GRUPA INWESTYCYJNA
Data rejestracji 24 gru 2002 (22 lata temu) 24 gru 2002
Data usunięcia 12 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĄBROWSKIEGO, 38, SZCZECIN, 70-100, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELUPIOTR ROBERT ORŁOWSKI
Wspólnik
2002-12-24
2003-07-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ KALINOWSKI
Wspólnik
2003-07-22
2018-01-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA) W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ, POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
PIOTR ROBERT ORŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-12-24
2003-07-22
TOMASZ KALINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-22
2017-07-05
2002-12-24
2018-01-12
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-24
2018-01-12
POWSZECHNA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-24
2018-01-12
DĄBROWSKIEGO, 38, SZCZECIN, 70-100, SZCZECIN, POLSKA
2002-12-24
2018-01-12
6512B - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2002-12-24
2018-01-12
6521Z - LEASING FINANSOWY
2002-12-24
2018-01-12
6522Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2002-12-24
2018-01-12
6523Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2002-12-24
2018-01-12
6713Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2002-12-24
2018-01-12
7011Z - ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2002-12-24
2018-01-12
7012Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2002-12-24
2018-01-12
7031Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
2002-12-24
2018-01-12
7032A - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI
2002-12-24
2018-01-12
7032B - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie