KRS 0000145104
NIP9372366647
REGON07280640200000
Nazwa"DAST-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaDAST-SYSTEM
Data rejestracji 03 sty 2003 (22 lata temu) 03 sty 2003
Data usunięcia 25 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBROŃCÓW POKOJU, 85B, KOLBUSZOWA, 36-100, KOLBUSZOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250250,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9372366647
data rejestracji 12 gru 2003
status Czynny
10109025900000000144245413
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010B PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4010C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMIECZYSŁAW TADEUSZ GAWEŁ
Beneficjent
BARBARA KINGA GAWEŁ
reprezentant
MIECZYSŁAW TADEUSZ GAWEŁ
reprezentant
BARBARA KINGA GAWEŁ
Beneficjent
TOMASZ PAWEŁ URBAŃSKI
Wspólnik
2003-01-03
2004-04-28
18 UDZIAŁÓW PO 1000,-ZŁ KAŻDY ŁĄCZNIE 18.000,-ZŁ
MIECZYSŁAW TADEUSZ GAWEŁ
Wspólnik
2003-01-03
2013-10-25
170 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1430,00 ZŁ I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 243100,00 ZŁ
BARBARA KINGA GAWEŁ
Wspólnik
2010-10-07
2013-10-25
5 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1430,00 ZŁ I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7150,00 ZŁ
MIECZYSŁAW TADEUSZ GAWEŁ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
BARBARA KINGA GAWEŁ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
90% UDZIAŁ W ZYSKACH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ PAWEŁ URBAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-03
2004-04-28
MIECZYSŁAW TADEUSZ GAWEŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-03
2004-04-28
MIECZYSŁAW TADEUSZ GAWEŁ
PREZES ZARZĄDU
2004-04-28
2013-10-25
2003-01-03
2003-09-24
WILCZA, 4, PISARZOWICE, 43-332, PISARZOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie