KRS 0000144971
NIP8840007221
REGON00039532300000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 17 sty 2003 (22 lata temu) 17 sty 2003
Data usunięcia 15 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres DWORCOWA, 2A, ŻARÓW, 58-130, ŻARÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #1561Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWYHALINA SOBAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-03
2020-09-15
ZYGMUNT HENRYK KORTA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-17
2020-09-15
MARIAN STANISŁAW SALAMON
Członek Organu Nadzoru
2003-01-17
2014-09-03
MARIA MARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-17
2020-09-15
HALINA SOBAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-17
2006-08-29
SZCZEPAN STADNIK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-17
2014-09-03
MIECZYSŁAW ORFIN
Członek Organu Nadzoru
2006-08-29
2020-09-15
EUGENIUSZ WŁADYSŁAW KOWALSKI
Likwidator
2017-03-15
2020-09-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ: PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY
WŁADYSŁAWA ANNA CAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-17
2006-08-29
EUGENIUSZ WŁADYSŁAW KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-17
2017-03-15
GENOWEFA WŁADYSŁAWA BOŻEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-17
2006-08-29
2003-01-17
2017-03-15
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
2003-01-17
2010-08-23
ARMII KRAJOWEJ, 32, ŻARÓW, 58-130, ŻARÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie