KRS 0000144945
NIP7710010218
REGON00470016000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AFIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AFIX"
Data rejestracji 24 gru 2002 (22 lata temu) 24 gru 2002
Data usunięcia 28 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KARŁOWICZA, 5, TUSZYN, 95-080, TUSZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7710010218
data rejestracji 31 gru 1998
status Czynny
63114020040000330278599475
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
27124030281111000028239167
PEKAO II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 288 93-034 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEJANUSZ ALEKSANDER PABICH
Beneficjent
JACEK ZBIGNIEW LESIAK
Beneficjent
JANUSZ ALEKSANDER PABICH
reprezentant
JACEK ZBIGNIEW LESIAK
reprezentant
JACEK ZBIGNIEW LESIAK
Wspólnik
2002-12-24
2018-02-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
JANUSZ ALEKSANDER PABICH
Wspólnik
2002-12-24
2018-02-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
ZBIGNIEW MICHAŁ LESIAK
Prokurent
2002-12-24
2013-10-22
SAMOISTNA
JANUSZ ALEKSANDER PABICH
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
inne
40% UDZIAŁÓW W ZYSKACH.
JACEK ZBIGNIEW LESIAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
inne
60% UDZIAŁÓW W ZYSKACH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK
JANUSZ ALEKSANDER PABICH
PREZES ZARZĄDU
2002-12-24
2018-02-28
JACEK ZBIGNIEW LESIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-24
2018-02-28
2002-12-24
2013-01-24
KARŁOWICZA, 5, TUSZYN, 95-080, TUSZYN, POLSKA
2013-01-24
2013-10-22
KARŁOWICZA, 5, TUSZYN, 97-320, TUSZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie