KRS 0000144939
NIP6772118236
REGON35705319000000
Nazwa"G & G" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaG & G
Data rejestracji 24 gru 2002 (22 lata temu) 24 gru 2002
Data usunięcia 21 sie 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FRIEDLEINA, 4-6, KRAKÓW, 30-009, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#362 PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH #5147 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5248 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHROBERTO IARVASINI
Wspólnik
2002-12-24
2009-08-21
32 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 48000 ZŁ
EDWARD BOREK
Wspólnik
2002-12-24
2009-08-21
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42000 ZŁ
ANNA DROGOSZ MACH
Wspólnik
2002-12-24
2009-08-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000 ZŁ
KRZYSZTOF MACH
Wspólnik
2002-12-24
2009-08-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000 ZŁ
HELENA AGNIESZKA ŻACHOWSKA
Likwidator
2009-01-28
2009-08-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF MACH
PREZES ZARZĄDU
2002-12-24
2009-01-28
EDWARD BOREK
W-CE PREZES
2002-12-24
2009-01-28
2002-12-24
2009-01-28
"G & G" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie