KRS 0000144871
REGON07229943100000
Nazwa"STOWARZYSZENIE IM.GABRIELI THUN NA RZECZ ROZBUDOWY SZPITALA ŚLĄSKIEGO"
Krótka nazwaIM.GABRIELI THUN NA RZECZ ROZBUDOWY SZPITALA ŚLĄSKIEGO
Data rejestracji 30 gru 2002 (22 lata temu) 30 gru 2002
Data usunięcia 26 paź 2010 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres BOBRECKA, 29, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNAJOANNA MATERNA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-15
2010-10-26
IRENA ANNA PAWELEC
Członek Organu Nadzoru
2003-01-15
2010-10-26
TADEUSZ WIKTOR KOPEĆ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-30
2003-01-15
JAN ZORYCHTA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-30
2003-01-15
JANUSZ KARBOWNICZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-30
2010-10-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SĄ UPOWAŻNIENI ŁĄCZNIE PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU BĄDŹ UPOWAŻNIONY PRZEZ NICH CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ORAZ SKARBNIK.
JAN FRANCISZEK KOZIEŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-15
2010-10-26
ANDRZEJ JANUSZ GEORG
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-30
2003-01-15
ALFRED HOLISZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-30
2003-01-15
JANUSZ JERZY MANDERLA
SEKRETARZ ZARZĄDU
2002-12-30
2010-10-26
JAN FRANCISZEK KOZIEŁ
PREZES ZARZĄDU
2002-12-30
2003-01-15
ALFRED HOLISZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-15
2010-10-26
MACIEJ WACŁAW KRZANOWSKI
SKARBNIK ZARZĄDU
2002-12-30
2010-10-26
ADAM JAN DROŻDŻ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-30
2010-10-26
MARIUSZ ZBIGNIEW MAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-30
2003-01-15
EMANUEL MIKOŁAJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-30
2010-10-26
2002-12-30
2003-01-15
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZBUDOWY SZPITALA ŚLĄSKIEGO
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie