KRS 0000144817
NIP5213224281
REGON01529353600000
NazwaVITAL GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVITAL GAZ
Data rejestracji 30 gru 2002 (22 lata temu) 30 gru 2002
Data usunięcia 05 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WSPÓLNA, 50, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400200,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWVITALIS HANDELS GMBH
Wspólnik
2002-12-30
2016-04-05
348 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.200,00 ZŁOTYCH
CEZARY MACIEJ HEKTUS
Wspólnik
2002-12-30
2014-07-09
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.800,00 ZŁ.
ROBERT WARZYSZYŃSKI
Wspólnik
2002-12-30
2007-04-05
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52000 PLN
JOANNA JULITA KOWALCZYK
Likwidator
2015-01-15
2016-04-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
HARALD BASTIEN VERNEDE
PREZES ZARZĄDU
2002-12-30
2012-08-09
CEZARY MACIEJ HEKTUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-30
2014-01-16
ROBERT WARZYSZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-30
2006-05-22
UWE GERHARD THOMSEN
PREZES ZARZĄDU
2012-08-09
2013-01-03
ULF HOLGER STADLER
PREZES ZARZĄDU
2013-01-03
2015-01-15
RENE KLEINGOOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-07
2015-01-15
2002-12-30
2015-01-15
VITAL GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-30
2014-07-09
CZERNIOWIECKA, 2 B, WARSZAWA, 02-705, WARSZAWA, POLSKA
2014-07-09
2014-12-23
CHŁODNA, 64, WARSZAWA, 00-872, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie