KRS 0000144768
NIP7261016015
REGON47088900900000
NazwaJBS-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJBS-TEX
Data rejestracji 20 gru 2002 (22 lata temu) 20 gru 2002
Data usunięcia 24 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WYSZYŃSKIEGO, 30, OZORKÓW, 95- 035, OZORKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 240000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #7411Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZADOBROCHNA MARIA JACHOWICZ
Wspólnik
2002-12-20
2018-10-24
600 /SZEŚĆSET/ UDZIAŁÓW PO 100 /STO/ ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 /SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY/ ZŁOTYCH
WOJCIECH BARTIK
Wspólnik
2002-12-20
2018-10-24
600 /SZEŚĆSET/ UDZIAŁÓW PO 100 /STO/ ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 /SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY/ ZŁOTYCH
JAROSŁAW SŁAWOMIR BRÓDKA
Wspólnik
2002-12-20
2018-10-24
1200 /JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE/ UDZIAŁÓW PO 100 /STO/ ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000 /STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY/ ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA JEJ PRZED SĄDEM I INNYMI ORGANAMI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
TOMASZ STANISŁAW JACHOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-20
2006-01-09
JAROSŁAW SŁAWOMIR BRÓDKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-20
2018-10-24
WOJCIECH BARTIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-20
2006-01-09
ANETA DOMINIKA ĆWIKLIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-20
2018-10-24
2002-12-20
2003-07-09
GRUNWALDZKA, 12 D, ŁÓDŹ, 91- 335, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie