KRS 0000144513
NIP7390304302
REGON00050393600000
NazwaSPÓŁDZIELCZY BANK LUDOWY W OLSZTYNIE
Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZY BANK LUDOWY W OLSZTYNIE
Data rejestracji 13 sty 2003 (22 lata temu) 13 sty 2003
Data usunięcia 30 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 1 MAJA, 13 a, OLSZTYN, 10-959, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEALICJA PRONIEWSKA
Pełnomocnik
2007-07-27
2016-09-30
OGÓLNE - SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ZA SPÓŁDZIELCZY BANK LUDOWY W OLSZTYNIE. DO ZAKRESU PEŁNOMOCNICTWA NALEŻY PONADTO: PODEJMOWANIE DECYZJI DWUOSOBOWO Z CZŁONKIEM ZARZADU ODNOŚNIE UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK, KTÓRYCH PODJĘCIE NIE WYMAGA OPINII KOMITETU KREDYTOWEGO, A KWOTA JEDNOSTKOWA NIE PRZEKRACZA 50.000ZŁ.
JAN MADZIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2014-09-24
STEFAN BORYSEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2016-09-30
EUGENIUSZ NOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2006-07-03
KRZYSZTOF GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2010-04-19
JAN JURANEK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2010-04-19
URSZULA SKRZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2010-04-19
WŁADYSŁAW DALIGA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2006-07-03
JAN POPIS
Członek Organu Nadzoru
2006-07-03
2016-09-30
RYSZARD ZYGMUNT DŁUGOSZ
Członek Organu Nadzoru
2006-07-03
2016-09-30
WANDOLIN WOLNY
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2010-04-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD
ROBERT MARIAN CHAMERSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-13
2005-10-03
JADWIGA TERESA KUBAS
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-01-13
2005-10-03
JADWIGA TERESA KUBAS
PREZES ZARZĄDU
2005-10-03
2016-09-30
ROMUALDA SZOKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-13
2007-07-27
GRAŻYNA BOŻENA TOLKSDORF
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2005-10-03
2007-03-12
GRAŻYNA BOŻENA TOLKSDORF
WICEPREZES
2007-03-12
2016-09-30
ANIELA GAJDZIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-27
2010-04-19
JAN JURANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-19
2016-09-30
2003-01-13
2010-01-08
1 MAJA, 13, OLSZTYN, 10-117, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie