KRS 0000144361
REGON01032677400000
NazwaFUNDACJA "WIĘCEJ ŚWIATŁA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWIĘCEJ ŚWIATŁA
Data rejestracji 18 gru 2002 (22 lata temu) 18 gru 2002
Data usunięcia 05 wrz 2007 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres FRANCUSKA, 4, WARSZAWA, 03-906, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#9112Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHJERZY ANTONI JAKUBOWSKI
Likwidator
2007-04-16
2007-09-05
JAN KAZIMIERZ KOSSAKOWSKI
Likwidator
2007-04-16
2007-09-05
JANUSZ EDMUND SAK
Likwidator
2007-04-16
2007-09-05
WŁADYSŁAW DYBCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-18
2007-09-05
JAN JERZY GRZONKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-18
2007-09-05
JAN KAZIMIERZ KOSSAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-18
2007-09-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ PRZEZ SWE PODPISY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU, NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA. PRZY OŚWIADCZENIACH W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANY JEST PODPIS SKARBNIKA FUNDACJI.
JANUSZ EDMUND SAK
DYREKTOR FUNDACJI
2002-12-18
2007-04-16
JAN KAZIMIERZ KOSSAKOWSKI
SEKRETARZ
2002-12-18
2007-04-16
JERZY ANTONI JAKUBOWSKI
SKARBNIK
2002-12-18
2007-04-16
2002-12-18
2007-04-16
FUNDACJA "WIĘCEJ ŚWIATŁA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie