KRS 0000144310
NIP8732942763
REGON85265177500000
Nazwa"VERO" SZTORC I KUCZEK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"VERO" SZTORC I KUCZEK
Data rejestracji 19 gru 2002 (22 lata temu) 19 gru 2002
Data usunięcia 20 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WESTERPLATTE, 7, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8732942763
data rejestracji 05 sty 2017
Baza do renowacji Art. 96 ust. 9g
data przywrócenia 02 gru 2023
status Czynny
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #1551Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓWANDRZEJ JANUSZ RADOŃ
Beneficjent
GRZEGORZ STANISŁAW KUCZEK
reprezentant
MONIKA KATARZYNA SZTORC
Wspólnik
2002-12-19
2004-06-09
GRZEGORZ STANISŁAW KUCZEK
Wspólnik
2002-12-19
2016-12-20
STANISŁAW KUCZEK
Wspólnik
2004-06-09
2016-12-20
ANDRZEJ JANUSZ RADOŃ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO
MONIKA KATARZYNA SZTORC
Członek Organu Reprezentacji
2002-12-19
2004-06-09
GRZEGORZ STANISŁAW KUCZEK
Członek Organu Reprezentacji
2002-12-19
2016-12-20
STANISŁAW KUCZEK
Członek Organu Reprezentacji
2004-06-09
2016-12-20
2002-12-19
2004-06-09
"VERO" SZTORC SPÓŁKA JAWNA
2002-12-19
2004-06-09
ANDRZEJA KMIECIKA, 16A, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie