KRS 0000144179
NIP7342623564
REGON49189680000000
NazwaSĄDECKIE ZAKŁADY EKSPLOATACJI KRUSZYWA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSĄDECKIE ZAKŁADY EKSPLOATACJI KRUSZYWA
Data rejestracji 19 gru 2002 (22 lata temu) 19 gru 2002
Data usunięcia 16 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. BATOREGO, 90, NOWY SĄCZ, 33-310, NOWY SĄCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 844550,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 844550,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji16891
Dane kontaktowe
Email SZEK@SZEK.PL
Dane podatkowe
NIP 7342623564
data rejestracji 01 sty 1999
status Czynny
71880400000070001049180013
77880400000070001049180002
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW #0892Z WYDOBYWANIE TORFU #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMISTANISŁAW RAPACZ
Beneficjent
STANISŁAW RAPACZ
reprezentant
PAWEŁ WOJCIECH MIREK
Członek Organu Nadzoru
2009-09-29
2012-07-17
MIECZYSŁAW RUSNARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-07-17
2015-07-02
MARZENA TERESA LACHOR
Członek Organu Nadzoru
2012-07-17
2015-07-02
WACŁAW PIETRZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-07-17
2015-07-02
GRZEGORZ STANISŁAW GRYWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-07-02
2018-06-28
MARCELI GROMALA
Członek Organu Nadzoru
2015-07-02
2018-06-28
RYSZARD KAZIMIERZ BEREŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-19
2006-06-08
ROMAN TADEUSZ BODZIONY
Członek Organu Nadzoru
2002-12-19
2007-05-30
KAZIMIERZ LACHOR
Członek Organu Nadzoru
2002-12-19
2006-06-08
GRZEGORZ WITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-19
2004-10-15
JULIAN NIEMIEC
Prokurent
2005-04-29
2005-12-08
ODDZIELNA
KAZIMIERZ WÓJSIK
Prokurent
2005-04-29
2005-12-08
ODDZIELNA
BOGUMIŁA JÓZEFA JASKULSKA
Prokurent
2010-06-14
2016-01-26
ODDZIELNA
PRZEMYSŁAW PIOTR SOKÓŁ
Prokurent
2018-06-28
2022-09-16
SAMOISTNA
STANISŁAW RAPACZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ICH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH /2/ CZŁONKÓW, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W RAZIE JEGO UMOCOWANIA.
JAN WARCHOLIK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-19
2007-02-15
JULIAN NIEMIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-08
2007-02-15
JULIAN NIEMIEC
PREZES ZARZĄDU
2007-02-15
2018-06-28
STANISŁAW RAPACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-26
2018-06-28
STANISŁAW RAPACZ
PREZES ZARZĄDU
2018-06-28
2022-09-16
BEATA KARWALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-19
2003-09-29
JERZY DRZYMUCHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-19
2005-12-08
CZESŁAW BASTA
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU DO DNIA 30.06.2004 R.
2003-09-29
2008-07-16
ANTONI GROMALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-08
2012-07-17
JULIAN NIEMIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-28
2022-09-16
2002-12-19
2005-09-13
SĄDECKIE ZAKŁADY EKSPOLATACJI KRUSZYWA SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie