KRS 0000144080
NIP5262764586
REGON01571108600000
NazwaAIC LOGISTIC SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAIC LOGISTIC SYSTEMS
Data rejestracji 20 gru 2002 (22 lata temu) 20 gru 2002
Data usunięcia 21 cze 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAKSMUNDZKA, 20, WARSZAWA, 02-828, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #591 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #931 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMWspólnik
2002-12-20
2003-11-25
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH
01309731100000
MAŁGORZATA JOLANTA VINCENZ
Wspólnik
2002-12-20
2012-06-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA JOLANTA VINCENZ
Likwidator
2011-08-05
2012-06-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA.
MAŁGORZATA JOLANTA VINCENZ
PREZES ZARZĄDU
2002-12-20
2011-08-05
2002-12-20
2003-11-25
GRAVT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-11-25
2009-09-07
ART IMAGE COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-09-07
2011-08-05
AIC LOGISTIC SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-20
2003-11-25
SMOLNA, 12, WARSZAWA, 00-375, WARSZAWA, POLSKA
2003-11-25
2009-09-07
BAGATELA, 14, WARSZAWA, 00-585, WARSZAWA, POLSKA
2009-09-07
2011-08-05
CHEŁMŻYŃSKA, 249, WARSZAWA, 04-458, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie