KRS 0000143981
NIP6772322876
REGON12065724700000
Nazwa2 M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa2 M
Data rejestracji 20 gru 2002 (22 lata temu) 20 gru 2002
Data usunięcia 05 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MORELOWA, 6, KRAKÓW, 30-222, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 389500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2442B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM #2454A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPAWEŁ MICHAŁ MARKIEWICZ
Wspólnik
2002-12-20
2021-05-05
740 (SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 370000 PLN
PAWEŁ MICHAŁ MARKIEWICZ
Prokurent
2002-12-20
2018-04-10
PROKURA ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PROKURA ODDZIELNA
JACEK MAGDZIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-20
2009-11-05
PAWEŁ MICHAŁ MARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-01-16
2013-03-25
BARBARA JANINA LENART
PREZES ZARZĄDU
2015-04-24
2018-04-10
PAWEŁ MICHAŁ MARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-04-10
2021-05-05
2002-12-20
2011-10-25
RADZIKOWSKIEGO, 156, KRAKÓW, 30-342, KRAKÓW, POLSKA
2011-10-25
2018-04-10
BALICKA, 100, KRAKÓW, 30-149, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie