KRS 0000143470
NIP5272123570
REGON01301585600000
NazwaWYDAWNICTWO UNIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWYDAWNICTWO UNIMEDIA
Data rejestracji 13 gru 2002 (22 lata temu) 13 gru 2002
Data usunięcia 06 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ADAMA BRANICKIEGO, 9, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHGERNOT KEUCHEN
Członek Organu Nadzoru
2007-01-30
2008-09-22
SIEGFRIED PABST
Członek Organu Nadzoru
2008-09-22
2017-06-06
WŁADYSŁAW GERARD POLESIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-30
2008-09-22
MICHAEL FRITTON
Członek Organu Nadzoru
2007-01-30
2012-12-11
FRANK IVO LUBE
Członek Organu Nadzoru
2008-09-22
2017-06-06
WALTER ESCHWEILER
Członek Organu Nadzoru
2012-12-11
2017-06-06
ERWIN SULZBERGER
Wspólnik
2002-12-13
2003-07-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
ERWIN FIDELIS REISCH
Wspólnik
2003-07-16
2007-01-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁ
SABINE REISCH
Wspólnik
2003-07-16
2007-01-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁ
UNIVERSUM VERLAG GMBH
Wspólnik
2007-01-30
2017-06-06
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁ
Wspólnik
2007-01-30
2008-09-22
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120 000 ZŁ
01208857000000
EWA ANNA KOSTRZEWA
Prokurent
2006-03-15
2007-01-30
SAMOISTNA
KRZYSZTOF LORENC
Likwidator
2016-08-31
2017-06-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ERWIN FIDELIS REISCH
PREZES ZARZĄDU
2002-12-13
2007-01-30
KRZYSZTOF LORENC
PREZES ZARZĄDU
2007-01-30
2016-08-31
2002-12-13
2007-01-30
WYDAWNICTWO SULZBERGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-30
2016-08-31
WYDAWNICTWO UNIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-13
2004-09-02
ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 95, WARSZAWA, 02-722, WARSZAWA, POLSKA
2004-09-02
2007-01-30
KONICZYNOWA, 11, WARSZAWA, 03-612, WARSZAWA, POLSKA
2007-01-30
2015-05-26
KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 95, WARSZAWA, 02-777, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie