KRS 0000143433
NIP7250011497
REGON47055619900000
Nazwa"BAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBAX
Data rejestracji 13 gru 2002 (22 lata temu) 13 gru 2002
Data usunięcia 24 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 101/109, ŁÓDŹ, 90-301, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #7230 PRZETWARZANIE DANYCH #7220 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7210 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #2211 WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212 WYDAWANIE GAZET #2213 WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMIJAN STANISŁAW FURMANEK
Likwidator
2005-09-13
2020-01-24
IWONA MARIA MATUSZEWSKA LATEK
Likwidator
2005-09-13
2020-01-24
JAN FRANCISZEK ONOSZKO
Likwidator
2005-09-13
2020-01-24
JAN MATUSZEWSKI
Likwidator
2005-09-13
2020-01-24
KAZIMIERZ SZCZEPAN KICHIŃSKI
Wspólnik
2002-12-13
2020-01-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁOTYCH
IWONA MARIA MATUSZEWSKA LATEK
Wspólnik
2002-12-13
2020-01-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁOTYCH
JAN FRANCISZEK ONOSZKO
Wspólnik
2002-12-13
2020-01-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁOTYCH
MAGDALENA SŁAWOMIRA AOYAGI
Wspólnik
2002-12-13
2020-01-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400,00 ZŁOTYCH
JAN STANISŁAW FURMANEK
Wspólnik
2002-12-13
2020-01-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁOTYCH
JAN MATUSZEWSKI
Wspólnik
2002-12-13
2020-01-24
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.200,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI: FAKTUR ZA ŚWIADCZONE USŁUGI, OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG, BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI, DEKLARACJI PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH, DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW ZATWIERDZONYCH PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W PRELIMINARZU NA DANY ROK. UMOWY Z JEDNOSTKAMI ZAWIERAJĄCYMI USŁUGI ORAZ WYKONAWCAMI I WERYFIKATORAMI TYCH USŁUG, A TAKŻE RAPORTY I OPINIE PODPISUJE PREZES ZARZĄDU-DYREKTOR, ŁĄCZNIE Z ZASTĘPCĄ PREZESA-DYREKTORA LUB PROKURENTEM POSIADAJĄCYM STOSOWNE UPRAWNIENIA ZAWODOWE, ALBO Z UPOWAŻNIENIA PREZESA PODPISUJĄ ŁĄCZNIE ZASTĘPCY PREZESA BĄDŹ ZASTĘPCA PREZESA I PROKURENT. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW, NIE WYMIENIONYCH WYŻEJ KONIECZNY JEST JEDEN PODPIS PREZESA LUB ZASTĘPCY WYZNACZONEGO PRZEZ PREZESA.
IWONA MARIA MATUSZEWSKA LATEK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-13
2005-09-13
JAN STANISŁAW FURMANEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-13
2005-09-13
JAN MATUSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-13
2005-09-13
JAN FRANCISZEK ONOSZKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-13
2005-09-13
2002-12-13
2005-09-13
"BAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie