KRS 0000143334
NIP6562132945
REGON29269826700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKOROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKOROL"
Data rejestracji 18 gru 2002 (22 lata temu) 18 gru 2002
Data usunięcia 20 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPÓŁDZIELCZA, 12, KLUCZEWSKO, 29-120, KLUCZEWSKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWGMINA KLUCZEWSKO
Wspólnik
2002-12-18
2018-11-20
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.000,00 ZŁOTYCH.
000534842
Wspólnik
2002-12-18
2018-11-20
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH.
00047274000000
HENRYK WÓJCIK
Wspólnik
2002-12-18
2018-11-20
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.000,00 ZŁOTYCH.
HENRYK WÓJCIK
Likwidator
2017-07-06
2018-11-20
HENRYK PAWLIK
Likwidator
2017-07-06
2018-11-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A/ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT POWOŁANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, B/ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAZIMIERZ NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-18
2017-07-06
JÓZEF KOSTECKI
PREZES
2002-12-18
2005-11-24
HENRYK PAWLIK
WICEPREZES
2002-12-18
2005-11-24
HENRYK PAWLIK
PREZES ZARZĄDU
2005-11-24
2017-07-06
HENRYK WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-18
2005-11-24
HENRYK WÓJCIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-11-24
2017-07-06
2002-12-18
2017-07-06
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKOROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie