KRS 0000143153
NIP8860080899
REGON00141964600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "MASHANDEL" W WAŁBRZYCHU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHANDLOWO-USŁUGOWA "MASHANDEL" W WAŁBRZYCHU
Data rejestracji 16 gru 2002 (22 lata temu) 16 gru 2002
Data usunięcia 10 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres NOWY ŚWIAT, 1A, WAŁBRZYCH, 58-300, WAŁBRZYCH, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email SHU.MASHANDEL@NEOSTRADA.PL
Dane podatkowe
NIP 8860080899
data rejestracji 01 sty 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA #45 BUDOWNICTWO #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMIROSŁAWA BARBARA ZAWADZKA
Likwidator
2019-12-12
2020-11-10
MIROSŁAW HENRYK OLENDZKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-16
2004-08-06
ZOFIA MARIA MROCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-16
2004-08-06
ALEKSANDER KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-16
2004-08-06
RYSZARD LUCJAN BUGAJSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-06
2010-06-24
JÓZEF GANCARZ
Członek Organu Nadzoru
2004-08-06
2010-06-24
JOLANTA MAŁGORZATA WYSOCKA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-06
2010-06-24
MIROSŁAW HENRYK OLENDZKI
Członek Organu Nadzoru
2010-06-24
2016-09-19
ALINA DROŚ
Członek Organu Nadzoru
2010-06-24
2014-07-11
ALINA GRAŻYNA KOSIOREK
Członek Organu Nadzoru
2010-06-24
2013-07-04
WIESŁAW HENRYK GROSZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-07-04
2016-09-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
MIROSŁAWA BARBARA ZAWADZKA
PREZES - GŁÓWNA KSIĘGOWA
2002-12-16
2019-12-12
JERZY POPŁAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-16
2011-03-01
RYSZARD BUGAJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-01
2019-01-21
ALINA DROŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-21
2019-12-12
2002-12-16
2019-12-12
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "MASHANDEL" W WAŁBRZYCHU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie