KRS 0000142973
NIP5740006976
REGON00049664000000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY WE WRĘCZYCY WIELKIEJ
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY WE WRĘCZYCY WIELKIEJ
Data rejestracji 16 gru 2002 (22 lata temu) 16 gru 2002
Data usunięcia 10 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SPORTOWA, 1, WRĘCZYCA WIELKA, 42-130, WRĘCZYCA WIELKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKHENRYK DROSIK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-16
2018-05-10
STANISŁAW OWCZAREK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-16
2014-08-12
BARBARA ELŻBIETA LANGNER
Członek Organu Nadzoru
2002-12-16
2006-11-08
ZENON ANTONI ADAMIK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-16
2018-05-10
EUGENIUSZ BEJM
Członek Organu Nadzoru
2002-12-16
2007-07-09
JAN GRZYB
Członek Organu Nadzoru
2002-12-16
2018-05-10
ZBIGNIEW MARIAN KOSTRZEWA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-16
2018-05-10
WIESŁAW BŁASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-11-08
2010-09-03
JAN KULEJ
Członek Organu Nadzoru
2006-11-08
2018-05-10
URSZULA MAJCHER
Członek Organu Nadzoru
2010-09-03
2014-08-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
HENRYK OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-12-16
2015-09-04
HALINA GLIN
V-CE PREZES
2002-12-16
2005-05-05
URSZULA MAJCHER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-16
2005-05-05
CECYLIA MIROSŁAWA LAMIK
WICEPREZES
2005-05-05
2018-05-10
ELŻBIETA BARBARA STASZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-05
2018-05-10
MAGDALENA KNYŻEWSKA
WICEPREZES
2014-04-03
2015-09-04
MAGDALENA KNYŻEWSKA
WICEPREZES P.O. PREZESA ZARZĄDU
2015-09-04
2018-05-10
2002-12-16
2006-04-07
BANK SPÓŁDZIELCZY
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie