KRS 0000142926
REGON00038686700000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KONOPKACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KONOPKACH
Data rejestracji 11 gru 2002 (22 lata temu) 11 gru 2002
Data usunięcia 08 sty 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 40-LECIA PRL, 1, KONOPKI, 06-560, KONOPKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #8532C PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWAZBIGNIEW JAN CYWIŃSKI
Likwidator
2006-10-23
2008-01-08
MIECZYSŁAW ASZTEMBORSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2008-01-08
TOMASZ ZABIEGAŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2008-01-08
RYSZARD REJNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2008-01-08
JERZY BARAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2008-01-08
JAN KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2008-01-08
STANISŁAW SURGAŁ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2008-01-08
TADEUSZ BURDALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2008-01-08
ZOFIA GREGORCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2008-01-08
IRENA LANGOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2008-01-08
KAZIMIERZ PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2008-01-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
ZBIGNIEW JAN CYWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-12-11
2006-10-23
TADEUSZ STANISŁAW NAJDUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-11
2006-10-23
2002-12-11
2006-10-23
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KONOPKACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie