KRS 0000142813
NIP7130005726
REGON00099829200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA IM. J. KILIŃSKIEGO W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA IM. J. KILIŃSKIEGO
Data rejestracji 12 gru 2002 (22 lata temu) 12 gru 2002
Data usunięcia 09 lis 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres RACŁAWICKA, 38-44, ŚWIDNIK, 21-040, ŚWIDNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #015 GOSPODARKA ŁOWIECKA, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #0502 RYBACTWO ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #0502B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z RYBOŁÓWSTWEM I RYBACTWEM #CB GÓRNICTWO I KOPALNICTWO SUROWCÓW INNYCH NIŻ ENERGETYCZNE ORAZ POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO #D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6412 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ OPERATOR PUBLICZNY #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #911 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW I PROFESJONALNYCH #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAJAN KOPIEL
Likwidator
2009-08-25
2010-11-09
TADEUSZ FRANCISZEK CICHOSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-12
2005-06-29
ANDRZEJ MACIEJ RAPNICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-12
2005-06-29
JAN WOJCIECH KOPIEL
Członek Organu Nadzoru
2002-12-12
2010-11-09
STANISŁAW ANTONI KĘPKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-12
2010-11-09
MAREK MIECZYSŁAW ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-12
2010-11-09
ANDRZEJ ROMAN WRONA
Członek Organu Nadzoru
2005-06-29
2008-06-06
MAREK KRZYSZTOF GOLIAN
Członek Organu Nadzoru
2005-06-29
2010-11-09
DARIUSZ PIOTR GRZESIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-06-06
2010-11-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB JEGO ZASTĘPCA WZGLĘDNIE PREZES LUB JEGO ZASTĘPCA I USTANOWIONY PEŁNOMOCNIK.
KRZYSZTOF ADAM CIMEK
PREZES
2002-12-12
2005-06-29
KRZYSZTOF MIECZYSŁAW BIELAK
ZASTĘPCA PREZESA
2002-12-12
2005-06-29
KRZYSZTOF MIECZYSŁAW BIELAK
PREZES
2005-06-29
2009-08-25
MAREK KRZYSZTOF GOLIAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-12
2005-06-29
STEFAN SIEDLEC
ZASTĘPCA PREZESA
2005-06-29
2009-08-25
BOGDAN PIOTR WNUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-29
2009-08-25
2002-12-12
2009-08-25
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA IM. J. KILIŃSKIEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie