KRS 0000142739
NIP6570387499
REGON00041011700000
NazwaZAKŁADY "STALMECH" SPÓŁDZIELNIA PRACY
Krótka nazwaZAKŁADY "STALMECH" PRACY
Data rejestracji 13 gru 2002 (22 lata temu) 13 gru 2002
Data usunięcia 12 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SKRAJNA, 80, KIELCE, 25-650, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOJAN KOZERA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2014-08-08
KRZYSZTOF LESZEK ZACHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2018-02-12
JAROSŁAW WACŁAW NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2008-01-21
HENRYKA BARBARA RADWAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2003-11-15
JOLANTA BOŻENA BĘBACZ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2004-08-16
JERZY GRZEGORZ DETKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2009-09-24
BENEDYKT STANISŁAW DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2018-02-12
STANISŁAW WOJCIECH BEDNARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2008-01-21
STANISŁAW JAN JAKUBCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2003-11-15
RYSZARD FRANCISZEK KAPUSTA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-15
2004-11-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
JANUSZ SCHMEIDEL
PREZES
2002-12-13
2004-06-03
MAREK WŁADYSŁAW BEZA
ZASTĘPCA PREZESA
2002-12-13
2004-06-03
MAREK WŁADYSŁAW BEZA
PREZES
2004-06-03
2018-02-12
BERNARDA PIETRAS
ZASTĘPCA PREZESA
2004-06-03
2018-02-12
2002-12-13
2018-02-12
SPÓŁDZIELNIA
2002-12-13
2018-02-12
ZAKŁADY "STALMECH" SPÓŁDZIELNIA PRACY
2002-12-13
2018-02-12
SKRAJNA, 80, KIELCE, 25-650, KIELCE, POLSKA
2015-08-25
2018-02-12
2452Z - ODLEWNICTWO STALIWA
2015-08-25
2018-02-12
2451Z - ODLEWNICTWO ŻELIWA
2015-08-25
2018-02-12
2573Z - PRODUKCJA NARZĘDZI
2015-08-25
2018-02-12
2550Z - KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
2015-08-25
2018-02-12
2899Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-08-25
2018-02-12
2920Z - PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP
2015-08-25
2018-02-12
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-08-25
2018-02-12
7739Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2015-08-25
2018-02-12
4677Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2015-08-25
2018-02-12
4674Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie