KRS 0000142733
NIP7772773651
REGON63440817300000
Nazwa"BILANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBILANS
Data rejestracji 16 gru 2002 (22 lata temu) 16 gru 2002
Data usunięcia 19 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DALEMIŃSKA, 8B, POZNAŃ, 61-614, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJARYSZARD JÓZEF ŚMIDOWICZ
Wspólnik
2002-12-16
2016-10-19
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.000,00 ZŁ
WANDA ŚMIDOWICZ
Wspólnik
2002-12-16
2016-10-19
44 UDZIAŁY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW - 22.000 ZŁOTYCH
RYSZARD JÓZEF ŚMIDOWICZ
Likwidator
2015-08-03
2016-10-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
RYSZARD JÓZEF ŚMIDOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-12-16
2015-08-03
WANDA ŚMIDOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-28
2015-08-03
2002-12-16
2015-08-03
"BILANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-16
2013-01-10
POZIOMKOWA, 12, SUCHY LAS, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie