KRS 0000142651
NIP9141482017
REGON93284916500000
NazwaEUROPEAN VEGETABLES PRODUCERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEUROPEAN VEGETABLES PRODUCERS
Data rejestracji 12 gru 2002 (22 lata temu) 12 gru 2002
Data usunięcia 25 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 6, WĄWOLNICA, 57-100, STRZELIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (32)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #013 ROZMNAŻANIE ROŚLIN #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #1584 PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #154 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO #155 WYTWARZANIE ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH #156 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH #157 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT #158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #518 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5511 HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512 HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #3650Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIEPIOTR MAREK BACA
Wspólnik
2002-12-12
2005-10-31
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
TADEUSZ WALIGÓRA
Wspólnik
2002-12-12
2005-01-28
50 (PIĘĆDZIESIĄT) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2005-01-28
2005-10-31
50 (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
93045338000000
AART BLOM BEHEER B.V.
Wspólnik
2005-10-31
2010-01-25
60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH).
HENDRIKUS VAN DEN BERG
Wspólnik
2005-10-31
2010-01-25
20 (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
TARLAN SEVDUM ALIYEV
Wspólnik
2005-10-31
2006-09-11
20 (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JAN HOMBERTUS KLUNDER
Wspólnik
2005-10-31
2010-01-25
20 (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JAN HOMBERTUS KLUNDER
Prokurent
2005-03-10
2005-10-31
SAMOISTNA
JACOBUS PETRUS MUIJSENBERG
Prokurent
2006-09-11
2006-12-22
SAMOISTNA
JACOBUS PETRUS MUIJSENBERG
Prokurent
2006-12-22
2007-11-13
SAMOISTNA
MAŁGORZATA KARAŚ
Likwidator
2007-11-13
2010-01-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI Z ZAKRESU PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI.
JOANNA LILIANA FRAJKUR
PREZES ZARZĄDU
2002-12-12
2005-01-28
PIOTR MAREK BACA
PREZES ZARZĄDU
2005-01-28
2005-03-10
THOMAS JOHANNES VAN SCHAIK
PREZES ZARZĄDU
2005-03-10
2005-10-31
AART MARIUS BLOM
PREZES ZARZĄDU
2006-09-11
2007-11-13
TARLAN SEVDUM ALIYEV
PREZES ZARZĄDU
2005-10-31
2006-09-11
2002-12-12
2005-03-10
"POLDRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-10
2007-11-13
EUROPEAN VEGETABLES PRODUCERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-12
2005-03-10
82, KSIĘGINICE WIELKIE, 57-150, PRUSY, POLSKA
2005-03-10
2005-04-18
3, KRZEPICE, 57-100, STRZELIN, POLSKA
2005-04-18
2006-02-14
4, KRZEPICE, 57-100, STRZELIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie