KRS 0000142560
NIP5222646337
REGON01519672100000
Nazwa"SPIN GRUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPIN GRUP
Data rejestracji 16 gru 2002 (22 lata temu) 16 gru 2002
Data usunięcia 12 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ARMII KRAJOWEJ, 6, SKARŻYSKO-KAMIENNA, 26-110, SKARŻYSKO-KAMIENNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 85000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #244 PRODUKCJA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #293 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCHDARIUSZ LESZCZYŃSKI
Wspólnik
2002-12-16
2003-08-01
29 (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY)
PAWEŁ GRZEGORZ SŁAWIŃSKI
Wspólnik
2002-12-16
2004-08-20
61 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 61.000,- ZŁ
RAYNALD JENKINS
Wspólnik
2003-08-01
2016-01-12
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DARIUSZ LESZCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-16
2003-08-01
PAWEŁ GRZEGORZ SŁAWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-16
2003-08-01
RAYNALD JENKINS
PREZES ZARZĄDU
2003-08-01
2016-01-12
MAŁGORZATA ANTONINA JENKINS
VICE-PREZES ZARZĄDU
2004-08-20
2016-01-12
2002-12-16
2003-08-01
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 106 A, WARSZAWA, 01-466, WARSZAWA, POLSKA
2003-08-01
2004-11-22
ZŁOTOGLIN, 90 A, PARSZÓW, 27-215, WĄCHOCK, POLSKA
2004-11-22
2006-08-25
ARMII KRAJOWEJ, 6, SKARŻYSKO-KAMIENNA, 26-110, SKARŻYSKO-KAMIENNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie