KRS 0000142557
NIP9521909829
REGON01529205700000
NazwaFIRST RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIRST RECYCLING
Data rejestracji 13 gru 2002 (22 lata temu) 13 gru 2002
Data usunięcia 06 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BARDOWSKIEGO, 4, WARSZAWA, 03-888, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7891000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄIL RECYCLING AB
Wspólnik
2002-12-13
2016-12-05
15.782 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.891.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-12-05
2017-04-06
15.782 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.891.000,00 ZŁOTYCH
01726432600000
JOANNA ŁUCJA DMOWSKA
Prokurent
2010-05-12
2017-04-06
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA TAJAK
Prokurent
2016-04-26
2017-04-06
SAMOISTNA PROKURA ODDZIAŁOWA OGRANICZONA DO ODDZIAŁU SPÓŁKI W WARSZAWIE
PIOTR WIERZBIŃSKI
Prokurent
2012-06-12
2012-11-29
SAMOISTNA PROKURA ODDZIAŁOWA OGRANICZONA DO ODDZIAŁU SPÓŁKI W SOSNOWCU
MARCIN DOBIEGAŁA
Prokurent
2012-06-12
2014-01-22
SAMOISTNA PROKURA ODDZIAŁOWA OGRANICZONA DO ODDZIAŁU SPÓŁKI W WARSZAWIE
MACIEJ PATORA
Prokurent
2014-05-16
2017-04-06
SAMOISTNA PROKURA ODDZIAŁOWA OGRANICZONA DO ODDZIAŁU SPÓŁKI W SOSNOWCU
ROBERT WOJTASZEK
Prokurent
2012-06-12
2013-05-17
SAMOISTNA PROKURA ODDZIAŁOWA OGRANICZONA DO ODDZIAŁU SPÓŁKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
NIKLAS LINDBERG
Członek Organu Nadzoru
2009-02-02
2011-12-30
KERSTIN MARIA ANDERSON
Członek Organu Nadzoru
2010-12-21
2016-12-05
ANNA CAMILLA SLUNGE DOWLING
Członek Organu Nadzoru
2011-12-30
2014-05-16
MAGNUS GYLLENRAPP
Członek Organu Nadzoru
2014-05-16
2016-12-05
MACIEJ URBAN
Członek Organu Nadzoru
2016-09-19
2017-04-06
LARS IBSEN
Członek Organu Nadzoru
2016-09-19
2017-04-06
WITOLD MARCIN DZIURZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-12-05
2017-04-06
STEN LENNART CHRISTOFFERSSON
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2010-12-21
NIKLAS LINDBERG
Członek Organu Nadzoru
2005-03-02
2007-06-28
MATTIAS WIGARDT
Członek Organu Nadzoru
2007-06-28
2009-02-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MATS OLOF GULLSTROM
PREZES ZARZĄDU
2002-12-13
2010-10-11
KURT ARVID RYDBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-17
2013-06-06
KARL JONAS GRANATH
PREZES ZARZĄDU
2010-10-11
2014-01-22
MARCIN JAKUB DOBIEGAŁA
PREZES ZARZĄDU
2014-01-22
2017-04-06
2002-12-13
2011-08-16
"IL RECYCLING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-13
2006-01-10
CHEŁMŻYŃSKA, 249, WARSZAWA, 04-458, WARSZAWA, POLSKA
2006-01-10
2010-10-11
BARDOWSKIEGO, 4, WARSZAWA, 03-888, WARSZAWA, POLSKA
2010-10-11
2012-05-24
AL. JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
2012-05-24
2014-09-16
STAWKI, 2, WARSZAWA, 00-193, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie