KRS 0000142512
NIP6751284900
REGON35659286100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZAKĄTEK W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWA ZAKĄTEK
Data rejestracji 17 gru 2002 (22 lata temu) 17 gru 2002
Data usunięcia 14 gru 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres GRUNWALDZKA, 28, KRAKÓW, 31-524, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #913 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICHMACIEJ WOŹNIAKIEWICZ
Likwidator
2008-10-14
2011-12-14
CEZARY ZDZISŁAW ULASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2003-09-17
DOBIESŁAW EDWARD FRĄCKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2003-09-17
ALICJA MARIA BARSZCZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2003-09-17
JACEK PAWEŁ GRZESIK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-17
2011-12-14
ANTONI STANISŁAW JODŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-17
2011-12-14
ŁUKASZ JAKUB KOCÓJ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-17
2011-12-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
GRAŻYNA ANNA KANIA
PREZES ZARZĄDU
2002-12-17
2003-09-17
KATARZYNA JANINA PACHOLARZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-17
2003-09-17
MIECZYSŁAW ANDRZEJ RYBA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-17
2003-09-17
PIOTR JANUSZ PUC
PREZES ZARZĄDU
2003-09-17
2008-10-14
ELŻBIETA JANINA GUZIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-17
2005-06-13
ANDRZEJ RAFAŁ SZARATA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-17
2008-10-14
JACEK WITOLD WĄSIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-13
2008-10-14
2002-12-17
2008-10-14
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZAKĄTEK
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie