KRS 0000142457
REGON27684466000000
NazwaODLEWNIA "ZGODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaODLEWNIA "ZGODA"
Data rejestracji 13 gru 2002 (22 lata temu) 13 gru 2002
Data usunięcia 05 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 66/68, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-603, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 827000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#2710Z PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA #2735Z POZOSTAŁA OBRÓBKA WSTĘPNA ŻELIWA I STALI, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, PRODUKCJA STOPÓW ŻELAZA, Z WYJĄTKIEM WYMIENIONYCH W 27.10 #275 ODLEWNICTWO METALI #2911 PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #292 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA #2952 PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3614 PRODUKCJA MEBLI #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃWspólnik
2002-12-13
2009-03-05
1654 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 827.000 ZŁ
27062819500000
Wspólnik
2009-03-05
2011-10-05
1654 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 827.000,00 ZŁ
HENRYK EDWARD GUZIK
Prokurent
2002-12-13
2009-03-05
SAMOISTNA
HANNA KRYSTYNA KAPKO
Likwidator
2010-03-26
2011-10-05
DAMIAN JAN MICHNA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2004-04-07
BOGDAN ZYGMUNT KURZEJA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2004-04-07
JERZY KOPROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2004-04-07
JUSTYN KRYSTIAN LIPA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2004-04-07
JÓZEF ANDRZEJ NIESLER
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2004-04-07
ADAM KAROL GRACA
Kurator
2009-02-12
2010-07-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, UPRAWNIONYMI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENTÓW
SMEREKA BOGDAN
PREZES ZARZĄDU
2002-12-13
2009-03-05
2002-12-13
2009-03-05
ODLEWNIA "ZGODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie