KRS 0000142395
NIP8481582036
REGON51083511200000
NazwaSTOWARZYSZENIE "KORPORACJA RADIO-TAXI" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKORPORACJA RADIO-TAXI
Data rejestracji 09 gru 2002 (22 lata temu) 09 gru 2002
Data usunięcia 02 mar 2021 02 mar 2021
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres KILIŃSKIEGO, 40, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
JÓZEF ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-09
2008-07-02
HENRYK KANOZA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-09
2005-06-27
JERZY WRONA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-09
2005-06-27
ZENON BARTOSZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-09
2005-06-27
JAN JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-27
2007-10-05
KAZIMIERZ LEOŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-27
2007-10-05
WOJCIECH ZDZISŁAW JAGIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-05
2008-07-02
TOMASZ DAWIDOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-10-05
2008-07-02
WIESŁAW SIENKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-07-02
2009-06-02
ANDRZEJ URBAN
Członek Organu Nadzoru
2008-07-02
2009-06-02
PAWEŁ WYSOCKI
Likwidator
2020-09-15
2021-03-02
RADOSŁAW SKORUPA
Likwidator
2020-09-15
2021-03-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE: PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.
WALDEMAR JENDRUCZKO
PREZES
2002-12-09
2005-06-27
JÓZEF SZYMANOWSKI
WICEPREZES
2002-12-09
2005-06-27
JÓZEF SZYMANOWSKI
PREZES
2005-06-27
2007-10-05
KAZIMIERZ LEOŃCZUK
SKARBNIK
2002-12-09
2005-06-27
SŁAWOMIR JABRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-09
2005-06-27
WOJCIECH HRYŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-09
2005-06-27
TOMASZ DORF
WICEPREZES
2005-06-27
2007-10-05
JANUSZ MACIUKIEWICZ
WICEPREZES
2007-10-05
2008-07-02
ANDRZEJ DAWIDEJT
SKARBNIK
2007-10-05
2018-08-03
ANDRZEJ MERSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-07-02
2011-10-12
2002-12-09
2020-09-15
STOWARZYSZENIE "KORPORACJA RADIO-TAXI"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie