KRS 0000142340
REGON19250578000000
Nazwa"MAPART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAPART
Data rejestracji 09 gru 2002 (22 lata temu) 09 gru 2002
Data usunięcia 22 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAWELSKA, 1, BOJANO, 84-207, SZEMUD, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#1589 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5233 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #7440 REKLAMAJAROSŁAW SYLWESTER MAJER
Wspólnik
2002-12-09
2006-04-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,- ZŁ
ANDRZEJ PARTYKA
Wspólnik
2003-05-14
2009-08-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,- ZŁ
IZABELA MARIA BARTUSCH
Wspólnik
2006-04-04
2007-09-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
PATRYCJA AGNIESZKA MAJER
Wspólnik
2007-09-13
2019-11-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
HALINA JADWIGA WALECZKOWSKA
Wspólnik
2009-08-28
2013-05-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ANDRZEJ PARTYKA
Wspólnik
2013-05-31
2019-11-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
JAROSŁAW SYLWESTER MAJER
Prokurent
2006-04-04
2019-11-22
ŁĄCZNA, Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAROSŁAW SYLWESTER MAJER
PREZES ZARZĄDU
2002-12-09
2006-04-04
ANDRZEJ PARTYKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-14
2006-04-04
ANDRZEJ PARTYKA
PREZES
2006-04-04
2019-11-22
PATRYCJA AGNIESZKA MAJER
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-18
2019-11-22
2002-12-09
2003-05-14
"MAJER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-09
2003-05-14
POWSTANIA ŚLĄSKIEGO, 29, GDYNIA, 81-462, GDYNIA, POLSKA
2003-05-14
2004-07-29
WODNIKA, 50, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie