KRS 0000142109
NIP5471948451
REGON07273155500000
NazwaUNIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUNIKO
Data rejestracji 19 gru 2002 (22 lata temu) 19 gru 2002
Data usunięcia 29 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZIELNA, 25, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5471948451
data rejestracji 28 lis 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2030 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #205 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7440 REKLAMA #5552 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWMARIAN ANTONIK
Wspólnik
2002-12-19
2002-12-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ
MICHAŁ RAJWA
Wspólnik
2002-12-19
2002-12-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ
ADAM RAKSZAWSKI
Wspólnik
2002-12-19
2002-12-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ
JANUSZ ZARĘBSKI
Wspólnik
2002-12-19
2004-03-29
19 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 1.900,00 ZŁ
ANTONI KOWALCZYK
Wspólnik
2002-12-23
2021-01-29
499 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 49 900,00 ZŁ
ANTONI KRZYSZTOF KOWALCZYK
Likwidator
2020-09-21
2021-01-29
ANTONI KOWALCZYK
Beneficjent
ANTONI KOWALCZYK
reprezentant
ANTONI KOWALCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, Z TYM, ŻE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W SPRAWACH, Z KTÓRYCH MOŻE WYNIKAĆ ZOBOWIĄZANIE LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM PRZEKRACZAJĄCYM WARTOŚĆ 10.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄU.
JANUSZ ZARĘBSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-12-19
2004-03-29
ANTONI KOWALCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-23
2004-03-29
ANTONI KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-29
2020-09-21
2002-12-19
2002-12-23
TKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-23
2007-07-02
VIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-07-02
2020-09-21
UNIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-19
2002-12-23
PIŁSUDSKIEGO, 7, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2002-12-23
2016-06-22
ZIELNA, 18, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie